!!!!!! 2600 . 25*25 30*30, 30*20 ( 50*50 3) 2 1*0,45!!!!! . ( 50*50*3) : 1*0,5 *2(2600) : 1*0,45*2(2600) ( 50*50*3): 1,5*0,5*2(5800) : 1,5*045*2(5800) ! .





:
                              

:
             

:
                    

:
               +7(916)250-62-46

:
                    

:
          

:
                                        

:





565
1242
2017-03-23
2600 .